Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0462 | ANTONIO MESSIAS GALDINO | 37 - Diretor Jurídico | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0462 Nome: ANTONIO MESSIAS GALDINO Cargo: 37 - Diretor Jurídico Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0464 | TATIANE MENDES FERREIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/05/2006 | 05/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0464 Nome: TATIANE MENDES FERREIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/05/2006 Exoneração: 05/12/2008 Contrato: Comissionado |
0669 | ALEXANDRE LOPES | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 09/03/2013 | 04/06/2013 | Comissionado |
Matrícula: 0669 Nome: ALEXANDRE LOPES Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 09/03/2013 Exoneração: 04/06/2013 Contrato: Comissionado |
0640 | PRISCILA PINHEIRO DE AZEVEDO TORQUATO | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0640 Nome: PRISCILA PINHEIRO DE AZEVEDO TORQUATO Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0911 | DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0911 Nome: DANIEL FERNANDO DA SILVA NUNES Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/02/2022 Exoneração: 01/02/2023 Contrato: Comissionado |
0823 | LUCILEIA DE OLIVEIRA PRADO SANTOS | 122 - Assessor Chefe Gabiente 2a. Secretaria | Inativo | R$ 0.00 | 10/02/2020 | 05/04/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0823 Nome: LUCILEIA DE OLIVEIRA PRADO SANTOS Cargo: 122 - Assessor Chefe Gabiente 2a. Secretaria Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 10/02/2020 Exoneração: 05/04/2021 Contrato: Comissionado |
0578 | VANESSA CRISTINA DE CARVALHO | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/04/2019 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0578 Nome: VANESSA CRISTINA DE CARVALHO Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/04/2019 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0890 | FERNANDA ELOISA CLARO | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 26/04/2021 | 20/05/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0890 Nome: FERNANDA ELOISA CLARO Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 26/04/2021 Exoneração: 20/05/2021 Contrato: Comissionado |
0761 | MARCIANO GOMES DE SOUZA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 03/09/2019 | Comissionado |
Matrícula: 0761 Nome: MARCIANO GOMES DE SOUZA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 03/09/2019 Contrato: Comissionado |
0155 | TATIANA BRUDER LOURENÇÃO | 57 - Nutricionista | Inativo | R$ 0.00 | 04/08/2008 | 13/02/2012 | Concursado |
Matrícula: 0155 Nome: TATIANA BRUDER LOURENÇÃO Cargo: 57 - Nutricionista Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/08/2008 Exoneração: 13/02/2012 Contrato: Concursado |
0450 | ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2009 | 15/07/2011 | Comissionado |
Matrícula: 0450 Nome: ARIANA MARIA DE CARVALHO AVANZI Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2009 Exoneração: 15/07/2011 Contrato: Comissionado |
0478 | MARCO ROBERTO DO AMARAL DE LUCCA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0478 Nome: MARCO ROBERTO DO AMARAL DE LUCCA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0779 | ISABEL CRISTINA PIMENTA DA SILVA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 13/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0779 Nome: ISABEL CRISTINA PIMENTA DA SILVA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0797 | DANIEL RICHARD DE CAMPOS | 123 - Assessor Legislativo de Gabinete | Inativo | R$ 0.00 | 05/07/2018 | 01/02/2024 | Comissionado |
Matrícula: 0797 Nome: DANIEL RICHARD DE CAMPOS Cargo: 123 - Assessor Legislativo de Gabinete Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/07/2018 Exoneração: 01/02/2024 Contrato: Comissionado |
0696 | EDERSON FERNANDO DE REZENDE | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 13/02/2015 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0696 Nome: EDERSON FERNANDO DE REZENDE Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/02/2015 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0858 | MAURO CERRI NETO | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 14/01/2021 | 01/02/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0858 Nome: MAURO CERRI NETO Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 14/01/2021 Exoneração: 01/02/2021 Contrato: Comissionado |
0943 | CHARLENE KAROLINY MAUCH ROSA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/08/2023 | 06/02/2024 | Comissionado |
Matrícula: 0943 Nome: CHARLENE KAROLINY MAUCH ROSA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/08/2023 Exoneração: 06/02/2024 Contrato: Comissionado |
0732 | ANDREIA GONÇALVES PORTELLA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/10/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0732 Nome: ANDREIA GONÇALVES PORTELLA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/10/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0558 | CRISTIANE BERRETA CUSTÓDIO | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/01/2009 | 04/05/2009 | Comissionado |
Matrícula: 0558 Nome: CRISTIANE BERRETA CUSTÓDIO Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/01/2009 Exoneração: 04/05/2009 Contrato: Comissionado |
0672 | FERNANDA CORREA DE MORAES | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 13/05/2013 | 20/01/2014 | Comissionado |
Matrícula: 0672 Nome: FERNANDA CORREA DE MORAES Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/05/2013 Exoneração: 20/01/2014 Contrato: Comissionado |
Exibindo 20 registros de 739 |