Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0222 | JOSÉ LUIZ RIBEIRO | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Vereador |
Matrícula: 0222 Nome: JOSÉ LUIZ RIBEIRO Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Vereador |
0555 | NEIDE MARIA DE MORAIS SILVA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 08/01/2009 | 13/04/2012 | Comissionado |
Matrícula: 0555 Nome: NEIDE MARIA DE MORAIS SILVA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 08/01/2009 Exoneração: 13/04/2012 Contrato: Comissionado |
0479 | LUIZ GERALDO MIALHE | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0479 Nome: LUIZ GERALDO MIALHE Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0476 | JULIA GUIOMAR ARTHUR | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 14/03/2007 | Comissionado |
Matrícula: 0476 Nome: JULIA GUIOMAR ARTHUR Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 14/03/2007 Contrato: Comissionado |
0690 | JOSÉ MARTINS LOPES | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/01/2015 | 04/03/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0690 Nome: JOSÉ MARTINS LOPES Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/01/2015 Exoneração: 04/03/2016 Contrato: Comissionado |
0842 | CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO | 120 - Assessor Chefe Gabinete 1a. Secretaria | Inativo | R$ 0.00 | 17/11/2021 | 13/07/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0842 Nome: CRISTIANE ANTUNES DE CARVALHO Cargo: 120 - Assessor Chefe Gabinete 1a. Secretaria Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 17/11/2021 Exoneração: 13/07/2022 Contrato: Comissionado |
0221 | JOSÉ BENEDITO LOPES | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Vereador |
Matrícula: 0221 Nome: JOSÉ BENEDITO LOPES Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Vereador |
0703 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 51 - Diretor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 08/06/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0703 Nome: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR Cargo: 51 - Diretor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 08/06/2021 Contrato: Comissionado |
0425 | JOSÉ ROBERTO PEDROSO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/11/2008 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0425 Nome: JOSÉ ROBERTO PEDROSO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/11/2008 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0494 | JOSÉ LUIZ GANINO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 16/04/2015 | 15/03/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0494 Nome: JOSÉ LUIZ GANINO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 16/04/2015 Exoneração: 15/03/2016 Contrato: Comissionado |
0125 | MARLI AP. MELEGA ALBANO DE PAULA | 20 - Agente Administrativo | Inativo | R$ 0.00 | 28/12/1994 | 30/04/2020 | Concursado |
Matrícula: 0125 Nome: MARLI AP. MELEGA ALBANO DE PAULA Cargo: 20 - Agente Administrativo Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 28/12/1994 Exoneração: 30/04/2020 Contrato: Concursado |
0639 | MONICA CAMPOS DE AQUINO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 28/02/2013 | Comissionado |
Matrícula: 0639 Nome: MONICA CAMPOS DE AQUINO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 28/02/2013 Contrato: Comissionado |
0620 | PAULO SERGIO SANTOS DA COSTA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/08/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0620 Nome: PAULO SERGIO SANTOS DA COSTA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/08/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0156 | MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA | 58 - Cozinheira | Inativo | R$ 0.00 | 04/08/2008 | 31/05/2020 | Concursado |
Matrícula: 0156 Nome: MARIA ROSA RAMALHO VIEIRA Cargo: 58 - Cozinheira Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/08/2008 Exoneração: 31/05/2020 Contrato: Concursado |
0214 | CARLOS GOMES DA SILVA | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2005 | 31/12/2008 | Vereador |
Matrícula: 0214 Nome: CARLOS GOMES DA SILVA Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2005 Exoneração: 31/12/2008 Contrato: Vereador |
0187 | RENATO NEVES RIBEIRO | 20 - Agente Administrativo | Inativo | R$ 0.00 | 09/02/2012 | 14/07/2014 | Concursado |
Matrícula: 0187 Nome: RENATO NEVES RIBEIRO Cargo: 20 - Agente Administrativo Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 09/02/2012 Exoneração: 14/07/2014 Contrato: Concursado |
0924 | NEUSA MARIA SABBADOTTO | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/10/2022 | 19/05/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0924 Nome: NEUSA MARIA SABBADOTTO Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/10/2022 Exoneração: 19/05/2023 Contrato: Comissionado |
0856 | SOLANGE APARECIDA SITOLIN ONGARELLI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/02/2021 | 11/10/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0856 Nome: SOLANGE APARECIDA SITOLIN ONGARELLI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/02/2021 Exoneração: 11/10/2022 Contrato: Comissionado |
0489 | IRANI APARECIDA PALMIERI | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/06/2013 | 16/01/2015 | Comissionado |
Matrícula: 0489 Nome: IRANI APARECIDA PALMIERI Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/06/2013 Exoneração: 16/01/2015 Contrato: Comissionado |
0526 | CONCEIÇÃO AP. CANDIDA DA SILVA | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 09/12/2008 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0526 Nome: CONCEIÇÃO AP. CANDIDA DA SILVA Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 09/12/2008 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
Exibindo 20 registros de 739 |