Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 1 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/01/2014 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0401 Nome: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI Cargo: 1 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/01/2014 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0831 | VALTER LUIS DEMARCHI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0831 Nome: VALTER LUIS DEMARCHI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/09/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0684 | DIOGENES DONISETE MOREIRA | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 04/11/2014 | 01/03/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0684 Nome: DIOGENES DONISETE MOREIRA Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/11/2014 Exoneração: 01/03/2016 Contrato: Comissionado |
0417 | ELIANA DA PENHA SILVEIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 06/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0417 Nome: ELIANA DA PENHA SILVEIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 06/10/2016 Contrato: Comissionado |
0820 | GEOVANA BEATRIZ TRAVALINI | 123 - Assessor Legislativo de Gabinete | Inativo | R$ 0.00 | 20/09/2019 | 12/02/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0820 Nome: GEOVANA BEATRIZ TRAVALINI Cargo: 123 - Assessor Legislativo de Gabinete Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 20/09/2019 Exoneração: 12/02/2021 Contrato: Comissionado |
0687 | SONIA MARIA BUENO CARREIRO | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/06/2014 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0687 Nome: SONIA MARIA BUENO CARREIRO Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/06/2014 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0718 | DANIEL ROBSON TEIXEIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0718 Nome: DANIEL ROBSON TEIXEIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/03/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0579 | ANTONIA BENTO FISCHER | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 22/09/2015 | 08/07/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0579 Nome: ANTONIA BENTO FISCHER Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 22/09/2015 Exoneração: 08/07/2016 Contrato: Comissionado |
0505 | MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | Comissionado |
Matrícula: 0505 Nome: MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2014 Contrato: Comissionado |
0895 | ELIANA MARIA NOGUEIRA DO AMARAL | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 14/06/2021 | 10/08/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0895 Nome: ELIANA MARIA NOGUEIRA DO AMARAL Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 14/06/2021 Exoneração: 10/08/2023 Contrato: Comissionado |
0407 | ANDRÉ ANTONIO DE SIQUEIRA | 15 - Assessor da Vice - Presidência | Inativo | R$ 0.00 | 12/03/2021 | 20/07/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0407 Nome: ANDRÉ ANTONIO DE SIQUEIRA Cargo: 15 - Assessor da Vice - Presidência Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 12/03/2021 Exoneração: 20/07/2021 Contrato: Comissionado |
0258 | JOSE MARCOS ABDALA | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Vereador |
Matrícula: 0258 Nome: JOSE MARCOS ABDALA Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Vereador |
0591 | ANA ELOISA DA CONCEIÇÃO ROCHA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 10/10/2011 | 31/12/2012 | Comissionado |
Matrícula: 0591 Nome: ANA ELOISA DA CONCEIÇÃO ROCHA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 10/10/2011 Exoneração: 31/12/2012 Contrato: Comissionado |
0342 | GABRIEL DUARTE NOLETO GONÇALVES | 211 - Assistente de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 08/07/2022 | 30/11/2023 | Concursado |
Matrícula: 0342 Nome: GABRIEL DUARTE NOLETO GONÇALVES Cargo: 211 - Assistente de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 08/07/2022 Exoneração: 30/11/2023 Contrato: Concursado |
0115 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI | 20 - Agente Administrativo | Inativo | R$ 0.00 | 28/12/1994 | 31/12/2022 | Concursado |
Matrícula: 0115 Nome: ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI Cargo: 20 - Agente Administrativo Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 28/12/1994 Exoneração: 31/12/2022 Contrato: Concursado |
0783 | APARECIDO DONIZETI DE FEIRIA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 20/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0783 Nome: APARECIDO DONIZETI DE FEIRIA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 20/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0739 | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0739 Nome: MARCOS ROBERTO DA CRUZ Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0692 | PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 15/01/2015 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0692 Nome: PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 15/01/2015 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0701 | SILVIO CESAR CORRENTE | 32 - Gestor Financeiro | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 03/01/2018 | Comissionado |
Matrícula: 0701 Nome: SILVIO CESAR CORRENTE Cargo: 32 - Gestor Financeiro Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 03/01/2018 Contrato: Comissionado |
0514 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2009 | 30/09/2011 | Comissionado |
Matrícula: 0514 Nome: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2009 Exoneração: 30/09/2011 Contrato: Comissionado |
Exibindo 20 registros de 739 |