Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0589 | MATILDE MELO CANESSA | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0589 Nome: MATILDE MELO CANESSA Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0321 | MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER | 131 - Administrador de Rede I | Ativo | R$ 10,085.10 | 02/02/2021 | Concursado |
Matrícula: 0321 Nome: MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER Cargo: 131 - Administrador de Rede I Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 02/02/2021
Contrato: Concursado |
|
0858 | MAURO CERRI NETO | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 14/01/2021 | 01/02/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0858 Nome: MAURO CERRI NETO Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 14/01/2021 Exoneração: 01/02/2021 Contrato: Comissionado |
0506 | MAURO CÉSAR BENATO | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 04/06/2007 | 30/06/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0506 Nome: MAURO CÉSAR BENATO Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/06/2007 Exoneração: 30/06/2008 Contrato: Comissionado |
0539 | MAURO CESAR STOLF | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2009 | 14/03/2012 | Comissionado |
Matrícula: 0539 Nome: MAURO CESAR STOLF Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2009 Exoneração: 14/03/2012 Contrato: Comissionado |
0782 | MAURO RONTANI | 31 - Assessor Jurídico da Presidência | Inativo | R$ 0.00 | 10/08/2018 | 08/06/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0782 Nome: MAURO RONTANI Cargo: 31 - Assessor Jurídico da Presidência Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 10/08/2018 Exoneração: 08/06/2021 Contrato: Comissionado |
0822 | MAXSUEL RANDERSON SILVA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/01/2020 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0822 Nome: MAXSUEL RANDERSON SILVA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/01/2020 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0882 | MAYARA PAES | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/02/2021 | 30/04/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0882 Nome: MAYARA PAES Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/02/2021 Exoneração: 30/04/2021 Contrato: Comissionado |
0845 | MAYCON BATISTA DA SILVA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 13/01/2021 | 17/01/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0845 Nome: MAYCON BATISTA DA SILVA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/01/2021 Exoneração: 17/01/2022 Contrato: Comissionado |
0857 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 14/01/2021 | 11/07/2022 | Comissionado |
Matrícula: 0857 Nome: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 14/01/2021 Exoneração: 11/07/2022 Contrato: Comissionado |
0710 | MELISSA MAZIERO VIEIRA | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 06/03/2017 | 03/01/2024 | Comissionado |
Matrícula: 0710 Nome: MELISSA MAZIERO VIEIRA Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 06/03/2017 Exoneração: 03/01/2024 Contrato: Comissionado |
0482 | MÉRCIA CELIA ANGELELI ADAMOLI | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0482 Nome: MÉRCIA CELIA ANGELELI ADAMOLI Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0309 | MICHAEL RENATO RIBEIRO | 103 - Tecnico em contabilidade | Inativo | R$ 0.00 | 05/12/2019 | 16/07/2021 | Concursado |
Matrícula: 0309 Nome: MICHAEL RENATO RIBEIRO Cargo: 103 - Tecnico em contabilidade Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/12/2019 Exoneração: 16/07/2021 Contrato: Concursado |
0853 | MICHEL BARBOSA DE ASSUNÇÃO | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 13/01/2021 | 12/05/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0853 Nome: MICHEL BARBOSA DE ASSUNÇÃO Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/01/2021 Exoneração: 12/05/2021 Contrato: Comissionado |
0758 | MICHEL JOSE DA SILVA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2019 | 03/02/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0758 Nome: MICHEL JOSE DA SILVA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2019 Exoneração: 03/02/2020 Contrato: Comissionado |
0898 | MICHELE FERREIRA DA SILVA SANTOS | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/07/2021 | 16/01/2023 | Comissionado |
Matrícula: 0898 Nome: MICHELE FERREIRA DA SILVA SANTOS Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/07/2021 Exoneração: 16/01/2023 Contrato: Comissionado |
0587 | MICHELE LAURA BERNARDES | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/06/2018 | 11/04/2019 | Comissionado |
Matrícula: 0587 Nome: MICHELE LAURA BERNARDES Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/06/2018 Exoneração: 11/04/2019 Contrato: Comissionado |
0513 | MICHELE TELISE FERREIRA | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/03/2008 | 02/06/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0513 Nome: MICHELE TELISE FERREIRA Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/03/2008 Exoneração: 02/06/2008 Contrato: Comissionado |
0657 | MICHELLE DESTRO | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/04/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0657 Nome: MICHELLE DESTRO Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/04/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0145 | MICHELLE SANTIN PECORARI | 65 - Agente Legislativo II | Ativo | R$ 11,429.36 | 26/05/2008 | Concursado |
Matrícula: 0145 Nome: MICHELLE SANTIN PECORARI Cargo: 65 - Agente Legislativo II Situação: Ativo Salário base: R$ 11,429.36 Admissão: 26/05/2008
Contrato: Concursado |
|
Exibindo 20 registros de 739 |