Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0694 | CAMILA PIACENTIN | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/02/2015 | 05/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0694 Nome: CAMILA PIACENTIN Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/02/2015 Exoneração: 05/10/2016 Contrato: Comissionado |
0417 | ELIANA DA PENHA SILVEIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 06/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0417 Nome: ELIANA DA PENHA SILVEIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 06/10/2016 Contrato: Comissionado |
0728 | MARIA TEREZA MANTOVANI AGUIAR | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/07/2016 | 06/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0728 Nome: MARIA TEREZA MANTOVANI AGUIAR Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/07/2016 Exoneração: 06/10/2016 Contrato: Comissionado |
0658 | MARIA APARECIDA THEODORO NOVELLO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 19/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0658 Nome: MARIA APARECIDA THEODORO NOVELLO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 19/10/2016 Contrato: Comissionado |
0626 | DERLI RIBEIRO DE PALMA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2015 | 21/10/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0626 Nome: DERLI RIBEIRO DE PALMA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2015 Exoneração: 21/10/2016 Contrato: Comissionado |
0547 | SIMONE FERREIRA DE MORAES LOPES DA COSTA SILVA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 01/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0547 Nome: SIMONE FERREIRA DE MORAES LOPES DA COSTA SILVA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 01/12/2016 Contrato: Comissionado |
0725 | MARIA INES GRACIANO FIORAVANTE | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 26/04/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0725 Nome: MARIA INES GRACIANO FIORAVANTE Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 26/04/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0732 | ANDREIA GONÇALVES PORTELLA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/10/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0732 Nome: ANDREIA GONÇALVES PORTELLA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/10/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0716 | GUILHERME LOTTO MAROSTICA | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 22/02/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0716 Nome: GUILHERME LOTTO MAROSTICA Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 22/02/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0629 | MARIO BETTIOL JUNIOR | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 07/03/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0629 Nome: MARIO BETTIOL JUNIOR Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 07/03/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0696 | EDERSON FERNANDO DE REZENDE | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 13/02/2015 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0696 Nome: EDERSON FERNANDO DE REZENDE Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 13/02/2015 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0656 | FELIPE HENRIQUE FURLAN | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0656 Nome: FELIPE HENRIQUE FURLAN Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0712 | GABRIELI MENEGATI VIDAL | 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 04/12/2015 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0712 Nome: GABRIELI MENEGATI VIDAL Cargo: 86 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/12/2015 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0655 | FABRICIO DE OLIVEIRA DUARTE | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0655 Nome: FABRICIO DE OLIVEIRA DUARTE Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0589 | MATILDE MELO CANESSA | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0589 Nome: MATILDE MELO CANESSA Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0242 | MATHEUS ANTONIO ERLER | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | Vereador |
Matrícula: 0242 Nome: MATHEUS ANTONIO ERLER Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2013 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Vereador |
0660 | JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/03/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0660 Nome: JACKSON DO NASCIMENTO SANTIAGO Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/03/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0720 | PRISCILA REGINA NOGUEIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 23/03/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0720 Nome: PRISCILA REGINA NOGUEIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 23/03/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0724 | ELISABETE CRISTINA CAMPIONI | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 06/04/2016 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0724 Nome: ELISABETE CRISTINA CAMPIONI Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 06/04/2016 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
0704 | SUELEN SILVA DE FARIA | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 02/06/2015 | 31/12/2016 | Comissionado |
Matrícula: 0704 Nome: SUELEN SILVA DE FARIA Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/06/2015 Exoneração: 31/12/2016 Contrato: Comissionado |
Exibindo 20 registros de 739 |