Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603 | PEDRO ANGELO RIZZOLO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 02/04/2019 | Comissionado |
Matrícula: 0603 Nome: PEDRO ANGELO RIZZOLO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 02/04/2019 Contrato: Comissionado |
0261 | OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Vereador |
Matrícula: 0261 Nome: OSVALDO AIRTON SCHIAVOLIN Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Vereador |
0260 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Vereador |
Matrícula: 0260 Nome: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Vereador |
0772 | MARCOS DANIEL BISSOLLI | 52 - Assessor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 07/01/2019 | Comissionado |
Matrícula: 0772 Nome: MARCOS DANIEL BISSOLLI Cargo: 52 - Assessor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 07/01/2019 Contrato: Comissionado |
0473 | TANIA REGINA LOPES | 1 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0473 Nome: TANIA REGINA LOPES Cargo: 1 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0703 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 51 - Diretor de Cerimonial | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 08/06/2021 | Comissionado |
Matrícula: 0703 Nome: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR Cargo: 51 - Diretor de Cerimonial Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 08/06/2021 Contrato: Comissionado |
0566 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 7,531.52 | 01/01/2017 | Comissionado |
Matrícula: 0566 Nome: EMMILYNE GENARO NICOLETTI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 7,531.52 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Comissionado |
|
0770 | ANDRESSA JACQUELINE RODRIGUES COLINA | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 7,531.52 | 01/01/2017 | Comissionado |
Matrícula: 0770 Nome: ANDRESSA JACQUELINE RODRIGUES COLINA Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 7,531.52 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Comissionado |
|
0560 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 01/01/2017 | Comissionado |
Matrícula: 0560 Nome: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Comissionado |
|
0264 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 78 - Presidente da Câmara | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0264 Nome: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA Cargo: 78 - Presidente da Câmara Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0225 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 28 - Vereador | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0225 Nome: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO Cargo: 28 - Vereador Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0443 | SANDRA REGINA BORTOLIM BALTIERI | 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 7,531.52 | 01/01/2017 | Comissionado |
Matrícula: 0443 Nome: SANDRA REGINA BORTOLIM BALTIERI Cargo: 136 - Assessor de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 7,531.52 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Comissionado |
|
0239 | GILMAR ROTTA | 28 - Vereador | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0239 Nome: GILMAR ROTTA Cargo: 28 - Vereador Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0435 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar | Ativo | R$ 10,085.10 | 01/01/2017 | Comissionado |
Matrícula: 0435 Nome: MARCIO ANTONIO MINATEL Cargo: 137 - Assessor Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Ativo Salário base: R$ 10,085.10 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Comissionado |
|
0213 | ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR | 28 - Vereador | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0213 Nome: ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR Cargo: 28 - Vereador Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0246 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 28 - Vereador | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0246 Nome: PEDRO MOTOITIRO KAWAI Cargo: 28 - Vereador Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0230 | LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR | 28 - Vereador | Ativo | R$ 10,900.00 | 01/01/2017 | Vereador |
Matrícula: 0230 Nome: LAÉRCIO TREVISAN JUNIOR Cargo: 28 - Vereador Situação: Ativo Salário base: R$ 10,900.00 Admissão: 01/01/2017
Contrato: Vereador |
|
0739 | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Comissionado |
Matrícula: 0739 Nome: MARCOS ROBERTO DA CRUZ Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Comissionado |
0701 | SILVIO CESAR CORRENTE | 32 - Gestor Financeiro | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 03/01/2018 | Comissionado |
Matrícula: 0701 Nome: SILVIO CESAR CORRENTE Cargo: 32 - Gestor Financeiro Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 03/01/2018 Contrato: Comissionado |
0258 | JOSE MARCOS ABDALA | 28 - Vereador | Inativo | R$ 0.00 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Vereador |
Matrícula: 0258 Nome: JOSE MARCOS ABDALA Cargo: 28 - Vereador Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/01/2017 Exoneração: 31/12/2020 Contrato: Vereador |
Exibindo 20 registros de 739 |