Matrícula | Nome | Cargo | Situação | Salário base | Admissão | Exoneração | Tipo de Contrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0408 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/01/2005 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0408 Nome: ANTONIO BENEDITO DE SOUZA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/01/2005 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0454 | WILSON JOSÉ LOPES | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 20/07/2005 | 05/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0454 Nome: WILSON JOSÉ LOPES Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 20/07/2005 Exoneração: 05/12/2008 Contrato: Comissionado |
0455 | DENIZE JUNQUEIRA DE LIMA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 20/07/2005 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0455 Nome: DENIZE JUNQUEIRA DE LIMA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 20/07/2005 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0458 | LIGIANE LEMOS SILVA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 05/08/2005 | 03/03/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0458 Nome: LIGIANE LEMOS SILVA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 05/08/2005 Exoneração: 03/03/2008 Contrato: Comissionado |
0460 | LUCIANA CRISTINA VITTI | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 01/11/2005 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0460 Nome: LUCIANA CRISTINA VITTI Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 01/11/2005 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0464 | TATIANE MENDES FERREIRA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/05/2006 | 05/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0464 Nome: TATIANE MENDES FERREIRA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/05/2006 Exoneração: 05/12/2008 Contrato: Comissionado |
0466 | ALVARO MARCHIORI | 1 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 19/07/2006 | 08/09/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0466 Nome: ALVARO MARCHIORI Cargo: 1 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 19/07/2006 Exoneração: 08/09/2008 Contrato: Comissionado |
0469 | DANIELA BIANCHI BORTOLETTO | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 04/09/2006 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0469 Nome: DANIELA BIANCHI BORTOLETTO Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 04/09/2006 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0471 | JURANDIR BATISTA DA SILVA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 23/10/2006 | 03/10/2007 | Comissionado |
Matrícula: 0471 Nome: JURANDIR BATISTA DA SILVA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 23/10/2006 Exoneração: 03/10/2007 Contrato: Comissionado |
0472 | JEFFERSON SANTOS AMARAL | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/12/2006 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0472 Nome: JEFFERSON SANTOS AMARAL Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/12/2006 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0477 | RENATA TAVARES DE ALMEIDA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0477 Nome: RENATA TAVARES DE ALMEIDA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0478 | MARCO ROBERTO DO AMARAL DE LUCCA | 11 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0478 Nome: MARCO ROBERTO DO AMARAL DE LUCCA Cargo: 11 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0419 | FABIO HENRIQUE SILVA | 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 03/07/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0419 Nome: FABIO HENRIQUE SILVA Cargo: 14 - Chefe de Gabinete Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 03/07/2008 Contrato: Comissionado |
0480 | CRISTIANO PAULO NARDON | 1 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0480 Nome: CRISTIANO PAULO NARDON Cargo: 1 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0479 | LUIZ GERALDO MIALHE | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0479 Nome: LUIZ GERALDO MIALHE Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0476 | JULIA GUIOMAR ARTHUR | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 14/03/2007 | Comissionado |
Matrícula: 0476 Nome: JULIA GUIOMAR ARTHUR Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 14/03/2007 Contrato: Comissionado |
0482 | MÉRCIA CELIA ANGELELI ADAMOLI | 30 - Secretário (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 02/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0482 Nome: MÉRCIA CELIA ANGELELI ADAMOLI Cargo: 30 - Secretário (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 02/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0488 | ED RICARDO AMATE CAPAROZ | 1 - Assessor (a) Parlamentar | Inativo | R$ 0.00 | 03/01/2007 | 23/06/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0488 Nome: ED RICARDO AMATE CAPAROZ Cargo: 1 - Assessor (a) Parlamentar Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 03/01/2007 Exoneração: 23/06/2008 Contrato: Comissionado |
0465 | XILMAR ULISSES AQUINO SANTOS | 38 - Diretor do Depto. de Comunicação | Inativo | R$ 0.00 | 10/01/2007 | 30/12/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0465 Nome: XILMAR ULISSES AQUINO SANTOS Cargo: 38 - Diretor do Depto. de Comunicação Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 10/01/2007 Exoneração: 30/12/2008 Contrato: Comissionado |
0491 | GUILHERME VITTI | 35 - Assessor de Assuntos Civicos | Inativo | R$ 0.00 | 10/01/2007 | 19/05/2008 | Comissionado |
Matrícula: 0491 Nome: GUILHERME VITTI Cargo: 35 - Assessor de Assuntos Civicos Situação: Inativo Salário base: R$ 0.00 Admissão: 10/01/2007 Exoneração: 19/05/2008 Contrato: Comissionado |
Exibindo 20 registros de 739 |